绵阳考研培训班,绵阳考研培训班哪个比较好
经济日报-中国经济网绵阳2月15日综合报道 据四川《绵阳日报》消息,14日,政协绵阳市第七届委员会第四次会议闭幕。赵黎、兰劲当选为政协绵阳市第七届委员会副主席,毛一兵当选为政协绵阳市第七届委员会秘书长。
赵黎简历
赵黎,女,汉族,1963年4月出生,四川西充人,中共党员,1983年7月参加工作,四川省委第二党校函授学院法律专业毕业,党校大学。
1980.09━1983.07绵阳农业专科学校农业经济管理专业大专学习
1983.07━1985.08绵阳市中区农业局干部
1985.08━1987.12绵阳市委政研室干部
1987.12━1989.03绵阳市委政研室干事
1989.03━1992.03绵阳市委政研室副主任干事
1992.03━1995.07绵阳市委政研室农村政策处副处长
1995.07━1998.03绵阳市委政研室农村政策处处长(其间:1995.09━1997.12四川省委第二党校函授学院法律专业在职大学学习)
1998.03━2000.04绵阳市委政研室助理调研员
(1996.04━1998.04下派涪城区塘汛镇任党委副书记)
2000.04━2005.09绵阳市委政研室副主任(其间:2002.09━2002.12四川省委党校第四期县处级妇女干部培训班学习)
2005.09━2008.09绵阳市委政研室主任
2008.09━2014.09绵阳日报社党组副书记、绵阳晚报社社长
2014.09━2016.09绵阳市广播电视台党委书记、台长
2016.09━2016.10绵阳市政协党组成员、机关党组书记
2016.10━2018.02绵阳市政协党组成员、秘书长、机关党组书记
2018.02━2018.07绵阳市政协党组成员、秘书长、机关党组书记、一级调研员
2018.07━2018.12绵阳市政协党组成员、秘书长、机关党组书记、二级巡视员
2018.12━2019.01绵阳市政协党组成员、副主席提名人选、秘书长、机关党组书记
2019.01━2019.02绵阳市政协党组成员、副主席提名人选、秘书长
2019.02━绵阳市政协党组成员、副主席
兰劲简历
兰劲,男,汉族,1963年10月出生,四川旺苍人,中共党员,1983年7月参加工作,四川师范学院化学专业毕业,大学,理学学士。
1979.09━1983.07四川师范学院化学专业大学学习,获理学学士学位
1983.07━1986.08旺苍县普济中学教师
1986.08━1990.07旺苍中学教师(其间:1988.07任教导处副主任)
1990.07━1993.09绵阳中学教师
1993.09━1995.10绵阳市游仙区老龄退管办公室主任
1995.10━1995.12绵阳市游仙区委组织部组织科副科长
1995.12━1996.05绵阳市游仙区委组织部干部科副科长
1996.05━1997.03绵阳市游仙区委组织部经济科技干部科科长
1997.03━1998.02绵阳市游仙区委组织部干部科科长(其间:1997.11任副主任科员)
1998.02━1999.01绵阳市游仙区魏城镇党委副书记
1999.01━2001.11绵阳市游仙区魏城镇党委副书记、镇长(其间:1999.12━2001.07中国人民大学工商管理学院MBA硕士课程进修班结业)
2001.11━2001.12绵阳市游仙区魏城镇党委书记
2001.12━2002.12绵阳市人事局党组成员、副局长
2002.12━2003.01江油市委常委
2003.01━2005.11江油市委常委、组织部长(其间:2003.04任江油市机构编制委员会副主任)
2005.11━2005.12三台县委常委
2005.12━2009.09三台县委常委、副县长(其间:2007.04任三台县机构编制委员会副主任)
(2004.10━2006.12香港公开大学商业管理学院高级工商管理研修班学习)
2009.09━2011.08绵阳市政府副秘书长(正县级)(其间:2009.11任市重建委办公室副主任)
2011.08━2011.09绵阳市政府副秘书长(正县级),市农业局党组书记
2011.09━2015.02绵阳市农业局党组书记、局长,市畜牧兽医局局长,市农业机械化管理局局长
2015.02━2015.03绵阳市交通运输局党委书记,市农业局局长,市畜牧兽医局局长,市农业机械管理局局长
2015.03━2016.03绵阳市交通运输局党委书记、局长
2016.03━2016.04绵阳市发改委党组副书记,市交通运输局局长
2016.04━2016.09绵阳市发改委党组副书记、主任,市粮食局局长
2016.09━2018.02绵阳市发改委党组书记、主任,市粮食局局长
2018.02━2018.12绵阳市发改委党组书记、主任、一级调研员,市粮食局局长
2018.12━2019.01绵阳市政协党组成员、副主席提名人选,市发改委党组书记、主任,市粮食局局长
2019.01━2019.02绵阳市政协党组成员、副主席提名人选,市发改委党组书记、主任
2019.02━绵阳市政协党组成员、副主席,市发改委党组书记、主任
省第十一次党代会代表,六届、七届市委委员
毛一兵简历
毛一兵,男,汉族,1969年1月出生,浙江龙泉人,中共党员,1991年7月参加工作,新加坡南洋理工大学公共管理研究生院、四川省委党校经济学专业毕业,党校研究生,公共管理硕士。
1987.09━1991.07四川建筑材料工业学院工业电气自动化专业学习,获工学学士学位
1991.07━1992.11四川长虹公司机械动力处工作
1992.11━1995.09四川长虹公司团委宣教干事
1995.09━1999.01四川长虹公司团委副书记(其间:1997.07起主持工作)
1999.01━1999.12共青团绵阳市委副书记
1999.12━2005.09共青团绵阳市委书记(其间:2001.10兼任市青年联合会主席;2002.08兼任市关工委秘书长;2005.03兼任市志愿者协会理事长)
(1999.09━2002.06四川省委党校经济学专业在职研究生学习)
2005.09━2006.01平武县委副书记、代理县长
2006.01━2008.12平武县委副书记、县长(其间:2007.03━2008.01新加坡南洋理工大学公共管理研究生院学习,获公共管理硕士学位)
2008.12━2011.09绵阳市政府副秘书长(正县级)
2011.09━2013.08绵阳市经信委党组书记、主任、国防科学技术工业办公室主任
2013.08━2014.09绵阳经济技术开发区党工委副书记、管委会主任(主持工作)
2014.09━2015.07绵阳经济技术开发区党工委书记
2015.07━2018.02绵阳经济技术开发区党工委书记,中国(绵阳)科技城党工委委员
2018.02━2018.07绵阳经济技术开发区党工委书记、一级调研员,中国(绵阳)科技城党工委委员
2018.07━2019.01绵阳经济技术开发区党工委书记、二级巡视员,中国(绵阳)科技城党工委委员
2019.01━2019.02绵阳市政协党组成员、秘书长提名人选、机关党组书记、二级巡视员
2019.02━绵阳市政协党组成员、秘书长、机关党组书记、二级巡视员
五届市委候补委员,六届、七届市委委员
绵阳考研培训班(绵阳考研培训班哪个比较好)
未经允许不得转载:考研培训网 » 绵阳考研培训班(绵阳考研培训班哪个比较好)