山西财经大学在职研究生,山西财经大学在职研究生招生网
高途考研可以为考生提供更多的考试技巧和解题思路~深受学生的喜爱,也可以根据学生的学习能力学习基础量身定制学习方案,可以在课前课中课后进行优质的指导,老师会全程性的进行陪伴,不仅可以给学生带来科学的指导,同时也可以为学生解压,使学生能够对学习产生浓厚的兴趣,对这对考研充满更多的信心。 如今考研的学生大部分都会报班去进行准备,因为考研分为公共课和专业课,而专业课往往是需要自己去进行资料的寻找等等,毕竟每一个学校的卷子不同考察的内容也不同。但公共课是全国统一的,所以这个时候可以通过辅导班的报名来分担自己的学习压力,从而让自己可以有更充沛的精力去应对专业课的准备,那么网络考研辅导班哪个好呢?下面就给大家进行推荐,并且给出具体的理由。
浙江省 |
||
姓名 |
现职务 |
原职务 |
王成 |
浙江省委常委、组织部长 |
湖南省委常委、组织部部长 |
黑龙江省 |
||
姓名 |
现职务 |
原职务 |
王一新 |
黑龙江省委常委、副省长 |
黑龙江省副省长 |
何良军 |
黑龙江省委常委 |
广西自治区百色市委书记 |
陕西省 |
||
姓名 |
现职务 |
原职务 |
王勇 |
宝鸡市委副书记,市政府党组书记、副市长、代市长 |
陕西省体育局党组书记、局长,十四运会组委会执行副秘书长 |
王宁岗 |
免去 |
宝鸡市副市长 |
高建华 |
免去 |
宝鸡市副市长 |
张礼进 |
宝鸡市委常委,市纪委书记、市监委代主任 |
商洛市委常委、市纪委书记、市监委主任 |
广东省 |
||
姓名 |
现职务 |
原职务 |
王长青 |
免去 |
东莞市副市长 |
毕洪波 |
免去 |
东莞市副市长、市公安局局长 |
乔雷 |
东莞市副市长、市公安局局长 |
江门市副市长,市公安局局长 |
吉林省 |
||
姓名 |
现职务 |
原职务 |
黄宪昱 |
长春市委常委、宣传部部长、九台区委书记 |
长春市委常委、宣传部部长 |
王成任浙江省委常委、组织部部长
王成,男,汉族,1969年6月出生,山西朔州人,1994年6月参加工作,1991年1月加入中国共产党,研究生学历,经济学博士学位。
1984.09–1987.09山西省朔县师范学校学习
1987.09–1991.07山西师范大学政教系政治经济学专业学习
1991.07–1994.06山西师范大学经济研究所政治经济学专业硕士研究生
1994.06–1997.12山西省政府办公厅科教处干事,社会处干事、主任科员(其间:1996.07–1997.12挂职任榆社县社城镇副镇长)
1997.12–1998.01山西省临汾地区行署办公室副主任
1998.01–2000.02山西省政府办公厅副处级秘书
2000.02–2000.09山西省经贸委办公室调研员
2000.09–2002.06山西省经贸委中小企业处处长
2002.06–2004.06山西省经贸委投资与规划处处长
2004.06–2007.05山西省国防工办副主任
2007.05–2011.05山西省政府副秘书长
2011.05–2011.06山西省忻州市委常委
(2008.09–2011.06山西财经大学研究生学院政治经济学专业在职研究生学习,获经济学博士学位)
2011.06–2013.03山西省忻州市委常委、副市长
2013.03–2015.07山西省发改委副主任、省转型综改办专职副主任(正厅长级)
2015.07–2016.07山西省太原市委副书记(正厅长级)
2016.07–2016.10山西省晋中市委副书记、代市长
2016.10–2018.01山西省晋中市委副书记、市长
2018.01–2019.03山西省晋中市委书记
2019.03–2021.01山西省副省长
2021.01–湖南省委常委、组织部部长
现任浙江省委常委、组织部部长。
十三届全国人大代表
王一新、何良军任黑龙江省委常委
王一新简历
王一新,男,汉族,1965年12月生,湖北英山人,1987年7月参加工作,1993年6月加入中国共产党,大学学历,历史学学士学位。
1983.09-1987.07 武汉大学历史系中国史专业学习
1987.07-1992.10 中国海洋石油渤海公司办公室秘书
1992.10-1993.06 中国海洋石油渤海公司办公室秘书科副科长
1993.06-1996.04 中国海洋石油报社采编部主任、记者部主任
1996.04-1996.10 中国海洋石油报社副总编辑
1996.10-1999.09 中国海洋石油总公司办公厅副主任(1996.08-1998.07中国社会科学院研究生院企业管理研究生课程班学习)
1999.09-2001.11 中国海洋石油总公司办公厅主任、党组秘书
2001.11-2003.04 中国海洋石油总公司办公厅主任
2003.04-2004.07中国海洋石油总公司总经理工作部(办公厅)总经理(主任)(2001.11-2003.10挂职任四川省泸州市委常委、副市长)
2004.07-2007.05 海南省政府副秘书长、研究室主任
2007.05-2010.08 海南省农垦总局(总公司)局长(总经理)、党委副书记
2010.08-2011.07 海南省农垦总局局长、党委副书记,省农垦集团有限公司董事长、党委书记
2011.07-2013.01 海南省农垦总局党委书记,省农垦集团有限公司董事长、党委书记
2013.01-2017.01 山西省人民政府副省长
2017.01-2018.02 山西省人民政府副省长,省国资委党委书记
2018.02-2021.12 山西省人民政府副省长
2021.12-2022.03 黑龙江省副省长、省政府党组成员
2022.03- 黑龙江省委常委、副省长,省政府党组成员
中共十八大代表,十一届全国人大代表,中共山西省第十二届委员会委员 黑龙江省人民代表大会代表
何良军简历
何良军,男,汉族,1971年10月生,湖南道县人,博士研究生学历,管理学博士。1994年7月参加工作,2001年4月加入中国共产党。
1990.09—1994.07 北京航空航天大学计算机科学与工程系计算机及应用专业学习,获工学学士学位
1994.07—1998.08 民航广西区局航管中心通信导航总站助理工程师、团支书
1998.08—2001.07 民航广西区局人劳科教处科教科副科长
2001.07—2004.03 民航广西区局桂林两江国际机场候机楼管理公司副总经理(副处级)
2004.03—2007.03 广西机场管理集团桂林两江国际机场公司副总经理、纪委书记(其间:2002.09–2004.07桂林电子科技大学在职研究生班管理科学与工程专业学习)
2007.03—2009.12 广西机场管理集团桂林两江国际机场公司副总经理
2009.12—2011.08 广西壮族自治区桂林市人民政府副市长(其间:2006.09–2010.12桂林电子科技大学工业工程专业学习,获工程硕士学位)
2011.08—2013.05 广西壮族自治区河池市委常委、组织部部长
2013.05—2014.05 广西壮族自治区桂林市委常委、组织部部长(其间:2011.02–2014.01北京大学公共管理硕士专业学习,获公共管理硕士学位)
2014.05—2016.06 广西机场管理集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理,广西民航机场管理局副局长
2016.05—2016.06 广西壮族自治区崇左市委副书记
2016.06—2018.01 广西壮族自治区崇左市委副书记、统战部部长
2018.01—2018.03 广西壮族自治区崇左市委副书记、统战部部长,市人民政府市长,广西凭祥综合保税区党工委书记、管委会主任(兼)
2018.03—2020.06 广西壮族自治区崇左市委副书记、市人民政府市长,广西凭祥综合保税区党工委书记、管委会主任(兼)
2020.06—2021.06 广西壮族自治区崇左市委副书记、崇左市人民政府市长,广西凭祥综合保税区党工委书记、管委会主任(兼),中国(广西)自由贸易试验区崇左片区管委会主任(兼)
(2012.09—2020.08北京航空航天大学管理科学与工程专业学习,获管理学博士学位)
2021.06—2021.12 广西壮族自治区崇左市委书记
2021.12—2022.03 广西壮族自治区百色市委书记
2022.03— 黑龙江省委常委
第十三届全国人民代表大会代表 中共广西壮族自治区第十次代表大会代表 中国共产党广西壮族自治区第十二届委员会委员
来源:人事前沿
栏目协办:陕西青年创业促进中心
山西财经大学在职研究生(山西财经大学在职研究生招生网)
未经允许不得转载:考研培训网 » 山西财经大学在职研究生(山西财经大学在职研究生招生网)